Birlesik-Liste (Vereinigte Liste) |
Integrationsrat | Kamener Migrantenliste (KML) | Kamener Migrantenliste (KML) Migrantenvertreter (stellv.) | Migrantenvertreter (stellv.) | 27.04.2005 | 06.02.2010 | von 27.04.2005 bis 06.02.2010 |
Kamener Migrantenliste (KML) |
Integrationsrat | Kamener Migrantenliste (KML) | Kamener Migrantenliste (KML) Migrantenvertreter | Migrantenvertreter | 07.02.2010 | 31.08.2014 | von 07.02.2010 bis 31.08.2014 |
Integrationsrat | Kamener Migrantenliste (KML) | Kamener Migrantenliste (KML) 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 1. stellv. Ausschussvorsitzender | 01.09.2014 | 31.10.2020 | von 01.09.2014 bis 31.10.2020 |
Integrationsrat | Kamener Migrantenliste (KML) | Kamener Migrantenliste (KML) Migrantenvertreter | Migrantenvertreter | 01.11.2020 | | von 01.11.2020 |